Auskünfte zu Peter Schöpfer
Einträge zum Namen Peter Schöpfer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Schöpfer
Publikationsnummer: HR02-1005980793, Handelsregister-Amt Bern, (36)
business4you AG, in Biel/Bienne, CHE-443.753.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111884).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, Peter, von Escholzmatt-Marbach, in Bellmund, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roch, Andrea, von Riehen, Muriaux, Vuisternens-devant-Romont und Le Châtelard, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Riehen, Muriaux und Vuisternens-devant-Romont, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005936494, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Netrics Holding AG, in Zug, CHE-193.077.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649543).
Domizil neu:
c/o Vistra Zug AG, Grafenaustrasse 5, 6302 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser, Stefan Peter, von Erlinsbach (SO), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertschi, Reto, von Dürrenäsch, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hengst, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Philippe, von Arni (BE), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöpfer, Peter, von Escholzmatt-Marbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Pascal, von Worben, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siber, Michael, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Marco, von Schwarzenburg, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005699614, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Homeguard AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-226.313.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005408902).
Statutenänderung:
07.03.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 556'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 556'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
5'560 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Warmbrodt, Adrian, von Siselen, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, Peter, von Escholzmatt-Marbach, in Bellmund, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bertschi, Reto, von Dürrenäsch, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boss, Peter, von Grindelwald, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.